Renseignements sur COSMEFINANCE HOLDING SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de COSMEFINANCE HOLDING SA
- COSMEFINANCE HOLDING SA avec son siège à Founex est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». COSMEFINANCE HOLDING SA est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 13.11.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- COSMEFINANCE HOLDING SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-474.336.564.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: FINANCIERE PB SA, GBR INVESTISSEMENTS SA, RC Development Sàrl.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Géraldine Bouchara Robin,
Pierre Chèvre,
Claude-Alain Boillat
les plus récents personnes habilitée à signer
Géraldine Bouchara Robin,
Pierre Chèvre,
Claude-Alain Boillat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Founex
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.155.567-5
IDE/TVA
CHE-474.336.564
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'acquisition, la vente, la détention, l'administration, la gestion et le contrôle de participations dans toutes entreprises suisses ou étrangères, dans le sens d'une compagnie holding, notamment dans le domaine de la cosmétique, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour COSMEFINANCE HOLDING SA
Numéro de publication: HR02-1005883481, Registre du commerce Vaud, (550)
COSMEFINANCE HOLDING SA, à Coinsins, CHE-474.336.564 (FOSC du 27.12.2021, p. 0/1005369139). Statuts modifiés le 03.11.2023. Siège transféré à Founex.
Nouvelle adresse:
Rue du Vieux Pressoir 1, 1297 Founex.
Numéro de publication: HR02-1005369139, Registre du commerce Vaud, (550)
COSMEFINANCE HOLDING SA, à Coinsins, CHE-474.336.564 (FOSC du 19.04.2021, p. 0/1005153065). Bouchara Philippe, dont la signature est radiée, et Gougerot (nom d'usage Bouchara) Agnès, inscrite sans signature, ne sont plus administrateurs. Bouchara (nom d'usage Robin) Géraldine, de France, à Founex, présidente, avec signature individuelle, et Chèvre Pierre, de Mettembert, à Carouge (GE), avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR02-1005153065, Registre du commerce Vaud, (550)
COSMEFINANCE HOLDING SA, à Coinsins, CHE-474.336.564 (FOSC du 22.08.2014, p. 0/1676443). Villary Jacques n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Boillat Claude-Alain, de Les Breuleux, à Pampigny, est membre secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.