Renseignements sur corix AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de corix AG
- corix AG a son siège social à Biberist et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques».
- L’entreprise a été fondée le 05.06.2001.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 28.03.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-109.049.332.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Räber,
Stefan Siegrist,
Philipp Matter,
Daniel Stuber,
Nils Eggimann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.06.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biberist
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.015.299-1
IDE/TVA
CHE-109.049.332
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Vermarktung von Software, Planung und Ausführung von Projekten im Bereich der Informationstechnologie sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informatik. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMS Treuhand & Revisions AG | Aarberg | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour corix AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005997012, Registre du commerce Soleure, (241)
corix AG, in Biberist, CHE-109.049.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Christian, von Madiswil, in Madiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Stefan, von Menziken, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005290826, Registre du commerce Soleure, (241)
corix AG, in Biberist, CHE-109.049.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529321).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boner, Kurt, von Laupersdorf, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004529321, Registre du commerce Soleure, (241)
corix AG, in Biberist, CHE-109.049.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Adrian, von Wohlen bei Bern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.