Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Evelyne Lüthy
Jurablickstrasse 12
3095 Spiegel b. Bern
Renseignements sur CopiiiRo in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.2001
Radiation du registre du commerce
19.02.2016
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Köniz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.6.029.379-0
IDE/TVA
CHE-109.294.765
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verbesserung der Situation von benachteiligten rumänischen Kindern und Jugendlichen in ihrer Heimat durch Projekte.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CopiiiRo
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CopiiiRo in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2677369, Registre du commerce Berne, (36)
CopiiiRo in Liquidation, in Köniz, CHE-109.294.765, Verein (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502359). Die Liquidation ist beendet. Der Verein wird gelöscht.
Numéro de publication: 1502359, Registre du commerce Berne, (36)
CopiiiRo, in Köniz, CHE-109.294.765, Verein (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2008, S. 3, Publ. 4342130).
Name neu:
CopiiiRo in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Evelyne Lüthy, Jurablickstrasse 12, 3095 Spiegel bei Bern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Organisation neu: [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Stephan, von Dinhard, in Zofingen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schliern bei Köniz, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthy, Evelyne, von Basel, in Spiegel bei Bern (Köniz), Vizepräsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern, Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffer, Ruth, von Basel, in Bern, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Andreas, von Hallwil, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schliern bei Köniz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Elsbeth, von Wynigen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schliern bei Köniz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4342130, Registre du commerce Berne, (36)
CopiiiRo, in Köniz, CH-035.6.029.379-0, Verein (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2005, S. 2, Publ. 3042380).
Statutenänderung:
5.04.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Rose-Marie, von Wohlen bei Bern, in Hasle-Rüegsau, Mitglied und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Stephan, von Dinhard, in Schliern bei Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien ;
Lüthy, Evelyne, von Basel, in Spiegel bei Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Rechnungsführerin];
Schaffer, Ruth, von Basel, in Bern, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Andreas, von Hallwil, in Schliern bei Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Rechnungsführerin];
Wyss, Elsbeth, von Wynigen, in Schliern bei Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Rechnungsführerin].