Adresse
c/o Didier Coquoz
Chemin des Brûlées 59
1093 La Conversion
Renseignements sur Copexis SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Copexis SA
- Copexis SA de La Conversion est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises» et est actif.
- Copexis SA a été fondée le 15.06.2004.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.12.2017.
- L'IDI d'entreprise est CHE-111.717.203.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lutry
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.039.989-0
IDE/TVA
CHE-111.717.203
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité en matière de conseil de management, de développement et de recherche de fonds d'investissements, de commercialisation, principalement dans les domaines pharmaceutique, parapharmaceutique, médical et paramédical, et dans tout autre domaine, ainsi que toutes opérations et prestations de services dans le domaine de l'aviation (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ante treuhand ag | Düdingen | 23.12.2004 | 18.05.2011 | |
MHR Révision S.A. | Morges | 21.06.2004 | 22.12.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DRDC Pharma SA
- Palladio Pharma SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Copexis SA
Numéro de publication: 3941745, Registre du commerce Vaud, (550)
Copexis SA, à Pully, CHE-111.717.203 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 11 décembre 2017. Siège transféré à Lutry.
Nouvelle adresse:
chemin des Brûlées 59, c/o Didier Coquoz, 1093 La Conversion. Coquoz Didier est maintenant à Lutry.
Numéro de publication: 6170168, Registre du commerce Vaud, (550)
DRDC Pharma SA, à Saint-Sulpice (VD), CH-550-1039989-0, toute activité en matière de conseil, management, développement et recherche de fonds d'investissement (FOSC du 23.12.2004, p. 21/2606610). Statuts modifiés le 18 avril 2011.
Nouvelle raison de commerce:
Copexis SA. Siège transféré à Pully.
Nouvelle adresse:
chemin de Tourronde 3, c/o Didier Coquoz, 1009 Pully.
Nouveau but:
toute activité en matière de conseil de management, de développement et de recherche de fonds d'investissements, de commercialisation, principalement dans les domaines pharmaceutique, parapharmaceutique, médical et paramédical, et dans tout autre domaine, ainsi que toutes opérations et prestations de services dans le domaine de l'aviation (pour but complet cf. statuts). L'administrateur Coquoz Didier est maintenant à Pully. Selon déclaration du 18 avril 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. ante treuhand ag n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 2606610, Registre du commerce Vaud, (550)
Palladio Pharma SA, à Lausanne, CH-550-1039989-0 (FOSC du 21.06.2004, p. 15). Statuts modifiés le 7 novembre 2004.
Nouvelle raison sociale:
DRDC Pharma SA. Siège transféré à Saint-Sulpice (VD), chemin de l'Ochettaz 27A, c/o Didier Coquoz. Stingele Francesca n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Coquoz Didier, désormais à Saint-Sulpice (VD), qui n'est plus président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement. MHR Révision S.A. n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
ante treuhand ag, à Düdingen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.