Renseignements sur Contact Evolution SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Contact Evolution SA
- Contact Evolution SA avec son siège à Payerne est une Société anonyme du domaine «Autres commerces avec des biens divers». Contact Evolution SA est actif.
- L’entreprise a été fondée le 06.10.2004.
- Le 07.02.2013, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Contact Evolution SA est inscrite sous l’IDI CHE-112.031.901.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.10.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Payerne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.041.778-9
IDE/TVA
CHE-112.031.901
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat, la vente, l'import-export de produits électroniques, électrotechniques et électriques ainsi que l'exploitation d'un atelier de gravure (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dubey Gestion S.A. | Estavayer | 13.10.2004 | 06.02.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Contact Evolution SA
Numéro de publication: 7053474, Registre du commerce Vaud, (550)
Contact Evolution SA, à Payerne, CH-550-1041778-9, création de platines de commandes électriques et électroniques (FOSC du 23.11.2005, p. 15/3116826). Statuts modifiés le 17 janvier 2013.
Nouvelle adresse:
Les Sorbiers 4, 1530 Payerne.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la vente, l'import-export de produits électroniques, électrotechniques et électriques ainsi que l'exploitation d'un atelier de gravure (pour but complet cf. statuts). Selon déclaration du 17 janvier 2013, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Dubey Gestion SA n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 3116826, Registre du commerce Vaud, (550)
Contact Evolution SA, à Faoug, CH-550-1041778-9, création de platines de commandes électriques et électroniques (FOSC du 13.10.2004, p. 14). Statuts modifiés le 14 novembre 2005. Siège transféré à Payerne, Les Sorbiers 2. Senaud Roland n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Bart Philippe reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Numéro de publication: 2490332, Registre du commerce Vaud, (550)
Contact Evolution SA, à Faoug, route de Villarepos 35, CH-550-1041778-9. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
27 septembre 2004 et 1er octobre 2004.
But:
création de platines de commandes électriques et électroniques;
distribution de produits de commutation en tout genre. Apport en nature/reprise de biens selon convention du 27 septembre 2004 et inventaire du 30 août 2004: stock de marchandises, matériel de démonstration, mobilier, matériel de bureau et informatique et platines pour CHF 64'192.63;
en contrepartie, il est remis 63 actions nominatives de CHF 1'000;
le solde de CHF 1'192.63 constituant une créance des apporteurs contre la société.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Bart Philippe, de Corsier-sur-Vevey, à Gletterens, président, et Senaud Roland, d'Avenches, à Faoug, tous deux avec signature individuelle.
Réviseur:
Dubey Gestion SA, à Estavayer-le-Lac.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.