Filiales (2)
Renseignements sur Consultest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Consultest AG
- Consultest AG à Seuzach est une Société anonyme du domaine «Etudes techniques, physiques et chimiques». Consultest AG est actif.
- La direction de l’entreprise Consultest AG est composée de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.10.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-106.092.171.
- BLUEDiamond Eventmanagement Daniel Albrecht, dapp GmbH, Malergeschäft Sejdi GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Alain Tobler Flury,
Dorothea Niederberger,
Uwe Timo Schultheis,
Manfred Kronig
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.11.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Seuzach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.003.098-2
IDE/TVA
CHE-106.092.171
Secteur
Etudes techniques, physiques et chimiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Qualitätssicherungsmassnahmen aller Art im Bau- und Umweltsektor und angrenzenden Gebieten, insbesondere Untersuchungen, Messungen, Expertisen, Forschung, Entwicklung, Beratung, Schulung sowie Applikationen von Verfahren und Produkten sowie Handel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 12.10.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Confianza GmbH | Dietlikon | <2004 | 11.10.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Consultest SA
- Consultest Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Consultest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005581144, Registre du commerce Zurich, (20)
Consultest AG, in Seuzach, CHE-106.092.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, S.0, Publ. 3467345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH, in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronig, Manfred, von Zermatt, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tobler Flury, Alain, von Thal, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Niederberger, Dorothea, von Schaffhausen, in Lohn (SH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schultheis, Uwe Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Sierre (CHE-287.392.743).
Numéro de publication: 3467345, Registre du commerce Zurich, (20)
Consultest AG, in Seuzach, CHE-106.092.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1389743).
Zweigniederlassung neu:
Bellinzona (CHE-499.621.124). [gestrichen: Giubiasco (CH-501.9.012.404-3)].
Numéro de publication: 1389743, Registre du commerce Zurich, (20)
Consultest AG, in Seuzach, CHE-106.092.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 23, Publ. 4998880).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronig, Manfred, von Zermatt, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nürensdorf];
Tobler Flury, Alain, von Thal, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.