Renseignements sur Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV)
- Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV) de Yverdon-les-Bains est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV) a été fondée le 04.04.1991.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 22.02.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-111.705.803.
Direction (17)
les plus récents membres du conseil de fondation
Magali Grisier Michoud,
Simone Unger,
Christine Leuenberger,
Jean-Marc Bezençon,
Raphaël Kummer
les plus récents personnes habilitée à signer
Magali Grisier Michoud,
Georges Berney,
Jean-Pierre Prahin,
Jacques Hurni
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.04.1991
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.174.378-1
IDE/TVA
CHE-111.705.803
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but: l'enseignement de la musique classique et jazz, jusqu'au niveau du certificat non professionnel (AVCEM) en conformité avec la Loi cantonale sur les écoles de musique (LEM); le développement de la culture musicale en général (pour but complet cf. acte de fondation).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PB Révision contrôle de gestion SA | Yverdon-les-Bains | 22.02.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA, succursale d'Yverdon les Bains | Yverdon-les-Bains | 03.09.2019 | 21.02.2023 | |
Fidexpert SA Nord Vaudois | Yverdon-les-Bains | 21.07.2009 | 02.09.2019 | |
Team Conseils Sàrl | Montreux | 14.05.2008 | 20.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Conservatoire de Musique du Nord vaudois
- Fondation de l'Ecole de Musique du Nord vaudois
- Fondation de l'Ecole de Musique de Nord vaudois
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV)
Numéro de publication: HR02-1005685037, Registre du commerce Vaud, (550)
Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV), à Yverdon-les-Bains, CHE-111.705.803 (FOSC du 20.01.2022, p. 0/1005385893). Hahne André, inscrit sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation. Comte Yves n'est plus secrétaire;
sa signature est radiée. Grisier Michoud Magali, de France, à Yverdon-les-Bains, secrétaire, avec signature collective à deux, et Unger Simone, de Valeyres-sous-Ursins, à Montanaire, sans signature, sont membres du conseil de fondation. GF Audit SA, succursale d'Yverdon les Bains (CHE-396.702.286) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PB Révision contrôle de gestion SA (CHE-101.787.277), à Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: HR02-1005385893, Registre du commerce Vaud, (550)
Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV), à Yverdon-les-Bains, CHE-111.705.803 (FOSC du 28.09.2021, p. 0/1005300480). Brouze Roland, De Souza Luiz, Ducret Jean-Christophe et Tanner Carmen, sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Bezençon Jean-Marc, de Goumoëns, à Orbe, sans signature, Kummer Raphaël, de Niederbipp, à Yvonand, sans signature, et Leuenberger Christine, de Yens, à Vallorbe, sans signature sont membres du conseil de fondation.
Numéro de publication: HR02-1005300480, Registre du commerce Vaud, (550)
Conservatoire de Musique du Nord Vaudois (CMNV), à Yverdon-les-Bains, CHE-111.705.803 (FOSC du 03.09.2019, p. 0/1004708214). Berney Georges est nommé trésorier avec signature collective à deux. Lang Denis, lequel n'est plus trésorier et dont la signature est radiée, reste membre du conseil de fondation. Hahne André, de et à Lausanne, est membre du conseil de fondation sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.