Renseignements sur Conny Land AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Conny Land AG
- Conny Land AG a son siège social à Lipperswil, est actif et est active dans le domaine «Autres services de spectacles et d’activités récréatives».
- L’entreprise a été fondée le 04.03.1983.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 20.12.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce TG est le suivant: CHE-105.890.922.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wäldi
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.007.696-5
IDE/TVA
CHE-105.890.922
Secteur
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Freizeitparks mit Restauration, Tierschau und Tierdressuren. Die Gesellschaft kann im In - und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag weinfelden | Weinfelden | 20.12.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag frauenfeld | Frauenfeld | 04.06.2014 | 19.12.2021 | |
Steffen & Rausch Unternehmensberatung AG | Weinfelden | <2004 | 03.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Conny Land AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005361834, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Conny Land AG, in Wäldi, CHE-105.890.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
steffen kessler rausch ag frauenfeld (CHE-114.873.408), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
steffen rausch kessler ag weinfelden (CHE-101.810.516), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004999836, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Conny Land AG, in Wäldi, CHE-105.890.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stach, Dr. Patrick, von Frauenfeld und Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004633867, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Conny Land AG, in Wäldi, CHE-105.890.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, S.0, Publ. 1770399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberger, Erich, von Kilchberg ZH, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.