Renseignements sur Concha Capital AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Concha Capital AG
- Concha Capital AG avec son siège à Luzern est une Société anonyme du domaine «Services pour les banques et instituts de crédit». Concha Capital AG est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.02.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-479.840.982.
- À la même adresse comme Concha Capital AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Dental Care Plus, van Heel, Xaver Stocker Grand Hotel National.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.08.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.817.228-5
IDE/TVA
CHE-479.840.982
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme von Beratungs- und Investitionsdienstleistungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Concha Capital SA
- Concha Capital Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Concha Capital AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005967930, Registre du commerce Lucerne, (100)
Concha Capital AG, in Luzern, CHE-479.840.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solvang, Victor Smith, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hove, Mathias Toppe, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005874929, Registre du commerce Lucerne, (100)
Concha Capital AG, in Luzern, CHE-479.840.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828605).
Domizil neu:
Hofstrasse 14, 6006 Luzern.
Numéro de publication: HR01-1005828605, Registre du commerce Lucerne, (100)
Concha Capital AG (Concha Capital SA) (Concha Capital Ltd), in Luzern, CHE-479.840.982, Kasimir-Pfyffer-Strasse 11, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme von Beratungs- und Investitionsdienstleistungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 24.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hove, Mathias Toppe, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solvang, Victor Smith, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.