Renseignements sur conceptmakers gmbh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de conceptmakers gmbh
- conceptmakers gmbh a son siège social à Cham, est actif et est active dans le domaine «Services de publicité».
- conceptmakers gmbh a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.08.2018. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-251.210.394.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.05.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Cham
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.012.596-7
IDE/TVA
CHE-251.210.394
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Gestaltung, Design, Vermarktung und Verkauf von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Kommunikation, Produktdesign und Werbung, Computer-Animation und -Visualisierung, Multimedia. Dienstleistungen, Vertrieb von Produkten und Beratungstätigkeiten erfolgen in der Schweiz wie auch im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- conceptmakers sagl
- conceptmakers sàrl
- conceptmakers ltd liab. co
- Momentum GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour conceptmakers gmbh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4425571, Registre du commerce Zoug, (170)
conceptmakers gmbh, in Cham, CHE-251.210.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Gabriela, von Wolhusen, in Zug, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2496371, Registre du commerce Zoug, (170)
Momentum GmbH, in Cham, CHE-251.210.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1518757).
Statutenänderung:
05.11.2015.
Firma neu:
conceptmakers gmbh.
Uebersetzungen der Firma neu:
(conceptmakers sàrl) (conceptmakers sagl) (conceptmakers ltd liab. co).
Zweck neu:
Entwicklung und Gestaltung, Design, Vermarktung und Verkauf von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Kommunikation, Produktdesign und Werbung, Computer-Animation und -Visualisierung, Multimedia. Dienstleistungen, Vertrieb von Produkten und Beratungstätigkeiten erfolgen in der Schweiz wie auch im Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chng, Wee Loon, genannt Marlon, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Hans, von Wolhusen, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaller, Gabriela, von Wolhusen, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steinhausen, Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1518757, Registre du commerce Zoug, (170)
Momentum GmbH (Momentum Sàrl) (Momentum Sagl) (Momentum Ltd liab. Co), in Cham, CHE-251.210.394, Mugerenstrasse 62, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.05.2014.
Zweck:
Entwicklung und Realisierung von Business-Konzepten, insbesondere in den Bereichen Marketing und Design;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 08.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaller, Gabriela, von Wolhusen, in Steinhausen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Chng, Wee Loon, genannt Marlon, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.