Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Compusoft Services AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.11.1997
Radiation du registre du commerce
30.04.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.043.527-8
IDE/TVA
CHE-108.691.431
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Verkauf und Lizenzierung von Immaterialgüterrechten jeglicher Art sowie Produktion, Vertrieb, Wartung und Schulung von Computer Software und Computer Hardware und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Decuria AG | Speicher | <2004 | 29.04.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Compusoft Services AG
- Compusoft Schweiz AG
- CompuSoft Schweiz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Compusoft Services AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005165386, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Compusoft Services AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-108.691.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145319). Nachdem die Zustimmung der kantonalen Steuerverwaltung vorliegt, wird die Rechtseinheit im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005145319, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Compusoft Services AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-108.691.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775848). Liquidation beendet. Die Gesellschaft kann mangels Zustimmung des Kantonalen Steueramtes noch nicht gelöscht werden.
Numéro de publication: HR02-1004775848, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Compusoft Services AG, in St. Gallen, CHE-108.691.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714794).
Firma neu:
Compusoft Services AG in Liquidation.
Domizil neu:
Kesslerstrasse 9, 9000 St. Gallen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tombre, David, französischer Staatsangehöriger, in Chateau-Salins (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Simon, von Kandergrund, in Niederwil SG (Oberbüren), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanettin, Christian, von Lumnezia, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: von Cumbel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].