Renseignements sur Component AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Component AG
- Component AG est une Société anonyme basée à Möhlin. Component AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.03.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-101.896.682.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.05.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Möhlin
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.919.133-3
IDE/TVA
CHE-101.896.682
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
An- und Verkauf, Ueberbauung, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Betrieb eines Treuhand- und Sponsoringunternehmens sowie eines Verlages; die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Waldmeier Treuhand AG | Therwil | <2004 | 15.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Component AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005701157, Registre du commerce Argovie, (400)
Component AG, in Möhlin, CHE-101.896.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S.2, Publ. 4782542).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Müller Liegenschaften AG, in Möhlin (CHE-108.714.411), gemäss Fusionsvertrag vom 03.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 305'048.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numéro de publication: 4782542, Registre du commerce Argovie, (400)
Component AG, in Möhlin, CH-400.3.919.133-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2004, S. 1, Publ. 2259038).
Statutenänderung:
05.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmeier Treuhand AG, in Therwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, René, von Möhlin und Vordemwald, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vordemwald].
Numéro de publication: 2259038, Registre du commerce Argovie, (400)
Component AG, in Möhlin, An- und Verkauf von Liegenschaften, Treuhandunternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 03.06.1997, S. 3755).
Statutenänderung:
27.04.2004.
Zweck neu:
An- und Verkauf, Ueberbauung, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften, Betrieb eines Treuhand- und Sponsoringunternehmens sowie eines Verlages;
die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.