Renseignements sur Compinto Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Compinto Sàrl
- Compinto Sàrl à Yverdon-les-Bains est une Société à responsabilité limitée du domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois». Compinto Sàrl est actif.
- Compinto Sàrl a été fondée le 19.07.2007.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 11.08.2016.
- L’entreprise Compinto Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-113.741.454.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.07.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.051.091-7
IDE/TVA
CHE-113.741.454
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de charpente et couverture.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Compinto Sàrl
Numéro de publication: 2999699, Registre du commerce Vaud, (550)
Compinto Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-113.741.454 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Compagnino Antonella, qui n'est plus associée, cède sa part de CHF 1'000 à l'associé-gérant Pinto Moreira Paulo, désormais titulaire d'une part de CHF 19'000 et d'une part de CHF 1'000.
Numéro de publication: 6532530, Registre du commerce Vaud, (550)
Compinto Sàrl, à Treycovagnes, CH-550-1051091-7, exploitation d'une entreprise de charpente et couverture (FOSC du 12.02.2010, p. 20/5492932). Statuts modifiés le 23 janvier 2011. Siège transféré à Yverdon-les-Bains.
Nouvelle adresse:
rue de Clendy 7 B, 1400 Yverdon-les-Bains. Pinto Moreira Paulo et Compagnino Antonella sont tous deux désormais à Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: 5492932, Registre du commerce Vaud, (550)
Compinto Sàrl, à Treycovagnes, CH-550-1051091-7, exploitation d'une entreprise de charpente et couverture (FOSC du 25.07.2007, p. 16/4040112). Selon déclaration du gérant du 22 décembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.