Filiales (1)
Renseignements sur COMGEST-TECH Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de COMGEST-TECH Sàrl
- COMGEST-TECH Sàrl a son siège social à Chexbres et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- COMGEST-TECH Sàrl a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 27.12.2017. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.158.361.
- Entreprises avec la même adresse comme COMGEST-TECH Sàrl: COMGEST communauté de gestion Sàrl, RFY Sàrl, VS CONSTRUCTIONS Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.09.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Chexbres
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.048.151-2
IDE/TVA
CHE-113.158.361
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et d'architecture, l'achat, la vente, la gérance et l'expertise de tout type de projets et de biens immobiliers; tous travaux d'entreprise générale et génie climatique (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour COMGEST-TECH Sàrl
Numéro de publication: 3955857, Registre du commerce Vaud, (550)
COMGEST-TECH Sàrl, à Lucens, CHE-113.158.361 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 14 décembre 2017. Siège transféré à Chexbres.
Nouvelle adresse:
chemin de l'Arzelier 5, 1071 Chexbres. Scherrer Francis et Scherrer Martine sont maintenant à La Roche.
Numéro de publication: 7115420, Registre du commerce Vaud, (550)
COMGEST-TECH Sàrl, à Montreux, CH-550-1048151-2, l'exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et d'architecture, l'achat, la vente, la gérance et l'expertise de tout type de projets et de biens immobiliers (FOSC du 04.02.2013, p. 0/7047838). Statuts modifiés le 8 mars 2013. Siège transféré à Lucens.
Nouvelle adresse:
route de Moudon 4, 1522 Lucens. Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Vouvry (CH-621-9006837-4).
Numéro de publication: 7047838, Registre du commerce Vaud, (550)
COMGEST-TECH Sàrl, à Montreux, CH-550-1048151-2, exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et d'architecture (FOSC du 28.07.2010, p. 18/5748674). Vian Claude, qui n'est plus associé et dont la signature est radiée, cède ses 4 parts de CHF 1'000 à l'associé-gérant Scherrer Francis, maintenant à Valbroye, désormais titulaire de 19 parts de CHF 1'000. Scherrer Martine est maintenant à Valbroye.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.