Adresse
c/o Jean-Michel Duc
rue Etraz 12
1003 Lausanne
Renseignements sur Comelab SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Comelab SA
- Comelab SA avec son siège à Lausanne est actif. Comelab SA est active dans le domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 20.10.2010.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.07.2017. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Comelab SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.10.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.076.431-4
IDE/TVA
CHE-116.108.715
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'analyse de toutes substances physiologiques, ainsi que la vente de tout appareil et logiciel d'analyse (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 26.10.2010 | 15.12.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Comelab SA
Numéro de publication: 3669831, Registre du commerce Vaud, (550)
Comelab SA, à Lausanne, CHE-116.108.715 (FOSC du 12.08.2016, p. 0/3002005). Kaczmarek Bernard n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Ghirardi Claude, qui n'est plus président, reste seul administrateur.
Numéro de publication: 3002005, Registre du commerce Vaud, (550)
Comelab SA, à Lausanne, CHE-116.108.715 (FOSC du 16.12.2015, p. 0/2543445).
Nouvelle adresse:
rue Etraz 12, c/o Jean-Michel Duc, 1003 Lausanne. Ghirardi Claude et Kaczmarek Bernard signent désormais individuellement. Selon déclaration du 19 août 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numéro de publication: 2543445, Registre du commerce Vaud, (550)
Comelab SA, à Lausanne, CHE-116.108.715 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). GF Audit SA (CH-550-0128321-6) n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.