Renseignements sur COFIGO SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de COFIGO SA
- COFIGO SA a son siège social à Morges et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Agriculture (comestibles)».
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 19.12.1988.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 21.08.2024.
- COFIGO SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-108.713.009.
- Dans la base de données de l'IPI, on trouve actuellement 3 marques ou demandes de l'entreprise COFIGO SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Isabelle Maillard,
Catherine Dreyfus Martinez-Aldama,
Jean-Philippe Rochat,
Brigitte Maillard,
Christophe Oulevay
les plus récents personnes habilitée à signer
Isabelle Maillard,
Catherine Dreyfus Martinez-Aldama,
Jean-Philippe Rochat,
Brigitte Maillard,
Christophe Oulevay
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.12.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.078.476-9
IDE/TVA
CHE-108.713.009
Secteur
Agriculture (comestibles)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation, en la forme viticole, agricole et arboricole des domaines dont elle est propriétaire ou qu'elle pourrait acquérir ou louer ultérieurement; commercialisation des produits de ses actifs immobiliers, soit vente des récoltes; achat, vente et gestion de tous immeubles en Suisse, toutes participations et opérations. Opérations immobilières à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 21.08.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | 12.01.1996 | 20.08.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cofigo S.A.
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
LES TROIS TERRES | 12.02.2008 | actif | 51479/2008 |
TERRE POURPRE | 30.05.2008 | radiée | 51478/2008 |
Dernières notifications FOSC pour COFIGO SA
Numéro de publication: HR02-1006111228, Registre du commerce Vaud, (550)
COFIGO SA, à Morges, CHE-108.713.009 (FOSC du 24.08.2022, p. 0/1005546919). Intermandat S.A., Société Fiduciaire n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005546919, Registre du commerce Vaud, (550)
COFIGO SA, à Morges, CHE-108.713.009 (FOSC du 22.04.2020, p. 0/1004875419). Dreyfus Denyse n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1004875419, Registre du commerce Vaud, (550)
COFIGO SA, à Morges, CHE-108.713.009 (FOSC du 10.03.2020, p. 0/1004849202).
Transfert de patrimoine:
selon contrat du 9 avril 2020, la société a transféré des actifs pour CHF 5'396'945.60 et des passifs envers les tiers pour CHF 3'078'000 à Domaine du Manoir de Valeyres SA, à Valeyres-sous-Rances (CHE-406.183.266).
Contre-prestation:
1'002 actions de CHF 100, le solde de CHF 2'218'745.60 constituant un agio.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.