Renseignements sur Cocon Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cocon Immobilien AG
- Cocon Immobilien AG a son siège social à Trimbach et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 22.02.2000 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.01.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.420.858.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: CareVet AG, NusBri Design GmbH, PSH Schweri GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Trimbach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.3.004.358-1
IDE/TVA
CHE-105.420.858
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Belastung, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien, Beratung und weitere Dienstleistungen in allen Bereichen des Immobiliensektors sowie Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art. Kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 17.02.2017 | 06.01.2022 | |
SPIEGEL TREUHAND AG | Kappel (SO) | 28.12.2006 | 16.02.2017 | |
HTO Treuhand AG | Olten | <2004 | 27.12.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Nussbaumer Elektroanlagen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cocon Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005375914, Registre du commerce Soleure, (241)
Cocon Immobilien AG, in Trimbach, CHE-105.420.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245276). Mit Erklärung vom 10.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005245276, Registre du commerce Soleure, (241)
Nussbaumer Elektroanlagen AG, in Schönenwerd, CHE-105.420.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3355365).
Statutenänderung:
25.06.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.06.2021 Aktiven von CHF 2'238'767.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 590'414.06 auf die "Nussbaumer Elektroanlagen AG", in Schönenwerd (CHE-362.322.477).
Gegenleistung:
keine.
Firma neu:
Cocon Immobilien AG.
Sitz neu:
Trimbach.
Domizil neu:
Einschlagweg 32, 4632 Trimbach.
Zweck neu:
Erwerb, Belastung, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien, Beratung und weitere Dienstleistungen in allen Bereichen des Immobiliensektors sowie Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art. Kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 16.02.2000 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme: Aktiven von CHF 581'244.80 und Passiven von CHF 299'706.45 der Einzelfirma "Nussbaumer Elektroanlagen", in Schönenwerd, gemäss Bilanz per 31.12.1999 zum Preis von CHF 281'538.35, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 181'538.35 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer-Dill, Brigitte, von Tenniken, Pratteln, Hauenstein-Ifenthal und Mümliswil-Ramiswil, in Gretzenbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nussbaumer, Urs, von Hauenstein-Ifenthal und Mümliswil-Ramiswil, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6081542, Registre du commerce Soleure, (241)
Nussbaumer Elektroanlagen AG, in Schönenwerd, CH-249.3.004.358-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 18, Publ. 5052274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Stefan, von Beromünster, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Winznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soland, Ernst, von Trimbach, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Meinrad, von Niedergösgen, in Schönenwerd, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer-Dill, Brigitte, von Tenniken, Pratteln, Hauenstein-Ifenthal und Mümliswil-Ramiswil, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lehner, Brigitte, von Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.