Renseignements sur Coactum SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Coactum SA
- Coactum SA a son siège social à Bex et est actif. Elle opère dans le domaine «Recherche et développement».
- La direction de l’entreprise Coactum SA est composée de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.02.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Coactum SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.03.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bex
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.195.130-5
IDE/TVA
CHE-281.787.020
Secteur
Recherche et développement
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La Société a pour but le développement de technologies et la fourniture de services dans le cadre du transport aérospatial ainsi que toutes prestations de services et conseils s'y rapportant. La société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mère, des sociétés soeur ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; - opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient; - acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Coactum AG
- Coactum Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Coactum SA
Numéro de publication: HR02-1005958980, Registre du commerce Vaud, (550)
Coactum SA, à Bex, CHE-281.787.020 (FOSC du 12.01.2024, p. 0/1005933297). Statuts modifiés le 24.01.2024. Le capital-actions de CHF 101'539.4 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000.
Nouveau capital-actions:
CHF 101'539.4, libéré à concurrence de CHF 101'539.4, divisé en 1'015'394 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Molas Roca Pau est maintenant à Gryon.
Numéro de publication: HR02-1005933297, Registre du commerce Vaud, (550)
Coactum SA, à Bex, CHE-281.787.020 (FOSC du 08.01.2024, p. 0/1005928255). Molas Roca Pau n'est plus président.
Numéro de publication: HR02-1005928255, Registre du commerce Vaud, (550)
Coactum SA, à Bex, CHE-281.787.020 (FOSC du 30.05.2023, p. 0/1005756154). Garcia de la Plaza Ochovo Cristina n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.