Renseignements sur CNSdesign GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CNSdesign GmbH
- CNSdesign GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Tagelswangen. CNSdesign GmbH appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 23.07.2012.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 16.10.2015.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise CNSdesign GmbH est le suivant : CHE-415.268.476.
- Agroelec AG, Känzig-tech, Kerkow AG Metallbau sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.07.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lindau
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.047.963-7
IDE/TVA
CHE-415.268.476
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel als auch die Entwicklung und die Produktion von Geländerbauteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CNSdesign GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2430785, Registre du commerce Zurich, (20)
CNSdesign GmbH, in Lindau, CHE-415.268.476, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, Publ. 981197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farkas, Arpad, ungarischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Markus Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 435 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 335 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 981197, Registre du commerce Zurich, (20)
CNSdesign GmbH, in Lindau, CH-020.4.047.963-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6785456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Roger, von Walliswil bei Wangen, in Hausen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 167 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Markus Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 335 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 168 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Farkas, Arpad, ungarischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Habermacher, Peter, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6785456, Registre du commerce Zurich, (20)
CNSdesign GmbH, in Lindau, CH-020.4.047.963-7, Ringstrasse 26, 8317 Tagelswangen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel als auch die Entwicklung und die Produktion von Geländerbauteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wagner, Roger, von Walliswil bei Wangen, in Hausen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 167 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bichsel, Markus Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Lindau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 168 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Farkas, Arpad, ungarischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Habermacher, Peter, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.