Filiales (3)
Renseignements sur CIEL Electricité SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CIEL Electricité SA
- CIEL Electricité SA de Lausanne est active dans le domaine «Autres travaux de construction» et est actif.
- CIEL Electricité SA a été fondée le 28.07.1947.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 19.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.035.885.
- Aurigen SA, Controlec Sàrl, Eiffage Energie Systèmes SR Génie Climatique SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Céline Berger,
Francesco Scarfo,
Vincenzo Papadia,
Ludovic Duplan,
François Battilana
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.07.1947
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.070.013-8
IDE/TVA
CHE-107.035.885
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité dans les domaines de l'électricité à courant fort et faible, d'internet et des télécommunications, de la connectique et des réseaux, ainsi que des énergies solaire et renouvelables (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 07.07.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | <2004 | 06.07.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- C.I.E.L. société coopérative
- C.I.E.L.
- C.I.E.L
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CIEL Electricité SA
Numéro de publication: HR02-1006109586, Registre du commerce Vaud, (550)
CIEL Electricité SA, à Lausanne, CHE-107.035.885 (FOSC du 27.10.2023, p. 0/1005871114). Signature collective à deux est conférée à Berger Céline, de Villaz, à Oron.
Numéro de publication: HR02-1005871114, Registre du commerce Vaud, (550)
CIEL Electricité SA, à Lausanne, CHE-107.035.885 (FOSC du 16.09.2022, p. 0/1005563488). La signature de Monnard Philippe est radiée. Procuration collective à deux est conférée à Scarfo Francesco, de Italie, à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005563488, Registre du commerce Vaud, (550)
CIEL Electricité SA, à Lausanne, CHE-107.035.885 (FOSC du 11.04.2022, p. 0/1005448129). Procuration collective à deux est conférée à Papadia Vincenzo, de Pully, à Froideville.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.