Adresse
c/o Jehuda Miller
Route des Iles 29
1963 Vétroz
Renseignements sur Cidar SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cidar SA
- Cidar SA à Vétroz est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Cidar SA est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.11.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Cidar SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.08.1947
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vétroz
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.064.947-3
IDE/TVA
CHE-102.569.872
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité financière et commerciale, import-export et représentation de marchandises notamment dans le domaine du négoce international de matières et de produits industriels et manufacturés; toute prestation de services et conseils dans le domaine immobilier, notamment le courtage, la promotion, la gestion et la location de biens immobiliers, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Comtesas + Gerficom SA | Genève | 07.11.2011 | 28.12.2015 | |
Aloys de Perrot SA Société Fiduciaire, en liquidation | Carouge (GE) | <2004 | 17.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cidar SA
Numéro de publication: HR02-1005340671, Registre du commerce Valais, (626)
Cidar SA, précédemment à Genève, CHE-102.569.872, société anonyme (No. FOSC 143 du 27.07.2021).
Modification des statuts:
16.11.2021.
Nouveau siège:
Vétroz.
Nouvelle adresse:
c/o Jehuda Miller, Route des Iles 29, 1963 Vétroz.
Numéro de publication: HR02-1005340764, Registre du commerce Genève, (660)
Cidar SA, à Genève, CHE-102.569.872 (FOSC du 27.07.2021, p. 0/1005259028). Par suite du transfert de son siège à Vétroz, la société est inscrite au registre du commerce du Valais central;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: HR02-1005259028, Registre du commerce Genève, (660)
Cidar SA, à Genève, CHE-102.569.872 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249434). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 500 actions de CHF 100, nominatives.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 13.04.2021.
Adresse actuelle:
Boulevard Georges-Favon 19, 1204 Genève.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.