Renseignements sur Chr. Friedli AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Chr. Friedli AG
- Chr. Friedli AG a son siège social à Aadorf et est actif. Elle opère dans le domaine «Réparation et installation de machines et d’équipements».
- L’entreprise a été fondée le 09.10.1958.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 14.03.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.260.347.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.10.1958
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aadorf
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.035.786-8
IDE/TVA
CHE-107.260.347
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gasmesserrevisionen und -reparaturen sowie Handel mit Gas- und Wassermessgeräten. Das Unternehmen kann Vertretungen übernehmen sowie Liegenschaften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisora Revisionsgesellschaft AG | Wattwil | <2004 | 22.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Friedli Chr. AG
- Gawag
- Eisenring Paul, Nachfolger Friedli Ch. Gasmesserfabrik
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Chr. Friedli AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005985892, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Chr. Friedli AG, in Aadorf, CHE-107.260.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005285089).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Patric, von Landiswil, in Wittenwil (Aadorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Friedli, Roman, von Landiswil, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Jill Michelle, von Aadorf, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005285089, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Chr. Friedli AG, in Aadorf, CHE-107.260.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, S.0, Publ. 2145959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Christian, von Landiswil, in Amden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Anita, von Landiswil, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Patric, von Landiswil, in Wittenwil (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2145959, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Chr. Friedli AG, in Aadorf, CHE-107.260.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 21, Publ. 4893772).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Roman, von Landiswil, in Münchwilen TG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Friedli, Christian, von Landiswil, in Amden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bichelsee, Präsident mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.