Renseignements sur Chinderhuus Zauberwald GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Chinderhuus Zauberwald GmbH
- Chinderhuus Zauberwald GmbH de Niederglatt ZH est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- La direction de l’entreprise Chinderhuus Zauberwald GmbH qui a été fondée le 04.02.2010, se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.06.2015. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-115.406.529.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.02.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Niederglatt
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.041.890-8
IDE/TVA
CHE-115.406.529
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung und das Führen von Kindern sowie den Betrieb von Kinderkrippen. Die Kinderkrippe soll Kindern ab 3 Monate bis zum Kindergarteneintritt eine pädagogische und familienergänzende Betreuung des Tages bieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Chinderhuus Zauberwald GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2183559, Registre du commerce Zurich, (20)
Chinderhuus Zauberwald GmbH, in Niederglatt, CHE-115.406.529, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Alexandra, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Wainraich, Alexandra].
Numéro de publication: 1503931, Registre du commerce Zurich, (20)
Chinderhuus Zauberwald GmbH, in Niederglatt, CHE-115.406.529, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979124).
Domizil neu:
Seeblerstrasse 16, 8172 Niederglatt ZH.
Numéro de publication: 6979124, Registre du commerce Zurich, (20)
Chinderhuus Zauberwald GmbH, in Niederglatt, CH-020.4.041.890-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 23, Publ. 5486710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prantl, Marianne, von Zürich, in Bülach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wainraich, Alexandra, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].