Renseignements sur Chardonnens Boissons SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Chardonnens Boissons SA
- Chardonnens Boissons SA est actuellement actif et est dans le secteur Transport routier de personnes et marchandises. Le siège social se trouve à Fétigny.
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 09.03.1971.
- Le 17.02.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Chardonnens Boissons SA est inscrite sous l’IDI CHE-107.756.542.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Carine Chardonnens,
Laura Chardonnens,
Christian Pittet,
Jean-Daniel Chardonnens,
Patrick Chardonnens
les plus récents personnes habilitée à signer
Carine Chardonnens,
Laura Chardonnens,
Christian Pittet,
Jean-Daniel Chardonnens,
Patrick Chardonnens
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.03.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fétigny
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.230.137-9
IDE/TVA
CHE-107.756.542
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le commerce, le négoce et l'importation de boissons, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales ou financières en rapport direct ou indirect avec le but principal.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconseils SA | Estavayer | 12.05.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jean-Daniel Gumy | Villars-sur-Glâne | 26.06.1996 | 11.05.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Chardonnens et Fils SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
UNE SOIF D'ENVIES | 02.12.2022 | actif | 10926/2022 |
UNE SOIF D'ENVIE | 25.08.2022 | actif | 10923/2022 |
Dernières notifications FOSC pour Chardonnens Boissons SA
Numéro de publication: HR02-1005681360, Registre du commerce Fribourg, (217)
Chardonnens Boissons SA, à Fétigny, CHE-107.756.542 (FOSC du 29.01.2019, p. 0/1004553243).
Personne radiée:
Chardonnens Alexandre, administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004553243, Registre du commerce Fribourg, (217)
Chardonnens et Fils S.A., à Fétigny, CHE-107.756.542 (FOSC du 21.07.2017, p. 0/3659329).
Nouvelle adresse:
Route de Payerne 22, 1532 Fétigny.
Nouvelle raison sociale:
Chardonnens Boissons SA.
Nouveau but:
La société a pour but le commerce, le négoce et l'importation de boissons, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales ou financières en rapport direct ou indirect avec le but principal.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Statuts modifiés le 20.12.2018.
Nouvelles personnes inscrites:
Chardonnens Carine, de Belmont-Broye, à Fétigny, administrateur, signature collective à deux. Chardonnens Laura, de Belmont-Broye, à Fétigny, administrateur, signature collective à deux. Pittet Christian, de Sâles, à La Verrerie, administrateur, signature collective à deux, avec le président.
Numéro de publication: 3659329, Registre du commerce Fribourg, (217)
Chardonnens et Fils S.A., à Fétigny, CHE-107.756.542 (FOSC du 12.05.2016, p. 0/2828669).
Transfert de patrimoine:
Selon contrat du 27.06.2017 et inventaire au 31.12.2016, la société a transféré des actifs pour CHF 748'683.02 et des passifs envers les tiers pour CHF 648'683.02, à Voyages Jean-Louis SA (CHE-418.580.384) à Fétigny.
Contre-prestation:
100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Transfert de patrimoine:
Selon contrat du 27.06.2017 et inventaire au 31.12.2016, la société a transféré des actifs pour CHF 181'366.50 et des passifs envers les tiers pour CHF 81'366.50, à Chardonnens Transport SA (CHE-404.396.644) à Fétigny.
Contre-prestation:
100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Transfert de patrimoine:
Selon contrat du 27.06.2017 et inventaire au 31.12.2016, la société a transféré des actifs pour CHF 387'800.23 et des passifs envers les tiers pour CHF 287'800.23, à Chardonnens Terrassement et Génie civil SA (CHE-181.158.119) à Fétigny.
Contre-prestation:
100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.