Renseignements sur CERTINA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CERTINA AG
- CERTINA AG a son siège social à Le Locle et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle».
- Il y a 9 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.04.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise CERTINA AG est le suivant : CHE-101.399.840.
- Entreprises avec la même adresse comme CERTINA AG: MIDO AG, Tissot SA.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
Naïla Hayek,
Thierry Robert Kenel,
Georges Nicolas Hayek jun.
les plus récents personnes habilitée à signer
Gian Marco Larocca,
Murielle Johanne Patricia Fallet-Van Pernis,
Marc Stève Aellen,
Mireille Simone Koenig,
Naïla Hayek
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.06.1932
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Locle
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-254.3.000.009-2
IDE/TVA
CHE-101.399.840
CHE-116.294.121 TVA
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et commercialisation de montres, mouvements de montres et composants de montres, d'articles de bijouterie, d'appareils et installations de mesure et de précision et leurs composants, d'appareils électroniques et leurs composants, ainsi que d'articles apparentés; accomplir toutes les opérations en relation avec son but ou le placement de ses fonds; acquérir, grever et vendre des immeubles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CERTINA SA
- CERTINA LTD
- Certina, Kurth Frères SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CERTINA AG
Numéro de publication: HR02-1006009232, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
CERTINA AG, Le Locle, CHE-101.399.840 (FOSC du 29.01.2024, p. 0/1005946887). La procuration de Chédel Yannick Alexandre est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005946887, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
CERTINA AG, Le Locle, CHE-101.399.840 (FOSC du 11.09.2023, p. 0/1005835528). Koenig Mireille Simone, de Basel, est désormais domiciliée à Aarau.
Numéro de publication: HR02-1005835528, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
CERTINA AG, Le Locle, CHE-101.399.840 (FOSC du 03.08.2021, p. 0/1005263873). Procuration collective à deux a été conférée à Fallet-Van Pernis Murielle Johanne Patricia, de Genève, à Nods, et à Larocca Gian Marco, de Biel/Bienne, à Orpund.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.