Adresse
c/o Stéphane Cook
Route des Dailles 32
1752 Villars-sur-Glâne
Renseignements sur Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl
- Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl est active dans le secteur «Recherche et développement» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Villars-sur-Glâne.
- Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl a été fondée le 19.12.2013.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 31.08.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl est le suivant : CHE-389.008.921.
Direction (4)
Organe de gestion
Dragica Paunovic,
Pieter Cornelis Smits,
Stéphane Pierre Cook
les plus récents personnes habilitée à signer
Dragica Paunovic,
Pieter Cornelis Smits,
Stéphane Pierre Cook,
Asmah Amrani
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.12.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Villars-sur-Glâne
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-660.3.401.013-1
IDE/TVA
CHE-389.008.921
Secteur
Recherche et développement
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité de recherche médicale dans le domaine cardiovasculaire, dont en particulier la gestion d'études cliniques en Suisse et à l'étranger; la société pourra en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social et qui favorisent ou facilitent son développement; la société ne poursuit aucun but lucratif.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005827723, Registre du commerce Fribourg, (217)
Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl, à Villars-sur-Glâne, CHE-389.008.921 (FOSC du 24.02.2022, p. 0/1005413498).
Personnes radiées:
Chevalier Bernard, associé, 13 parts de CHF 500, gérant, signature individuelle;
Poisson usage Morice Marie-Claude, associée, 13 parts de CHF 500, gérante, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Paunovic Dragica, de Serbie, à Bruxelles (BE), associée, 13 parts de CHF 500, gérante, signature individuelle;
Smits Pieter Cornelis, de Pays-Bas, à Rotterdam (NL), associé, 13 parts de CHF 500, gérant, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005414100, Registre du commerce Genève, (660)
Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl, à Genève, CHE-389.008.921 (FOSC du 17.08.2020, p. 0/1004959302). Par suite du transfert de son siège à Villars-sur-Glâne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: HR02-1005413498, Registre du commerce Fribourg, (217)
Center for European Research Initiatives in Cardiovascular Medicine Sàrl, précédemment à Genève, CHE-389.008.921 (FOSC du 17.08.2020, p. 0/1004959302). Siège transféré à Villars-sur-Glâne.
Nouvelle adresse:
Route des Dailles 2, c/o Stéphane Cook, 1752 Villars-sur-Glâne. Statuts modifiés le 04.02.2022.
Personne radiée:
Urban Philippe, associé, 7 parts de CHF 500, gérant président, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Cook Stéphane, associé, 7 parts de CHF 500, gérant, signature collective à deux, maintenant, associé, 14 parts de CHF 500, gérant président, signature individuelle;
Chevalier Bernard, associé, gérant, signature collective à deux maintenant associé, gérant, signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.