Adresse
Avenue Charles-Naine 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur CEA Credits Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CEA Credits Sàrl
- CEA Credits Sàrl avec son siège à La Chaux-de-Fonds est actif. CEA Credits Sàrl est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- L’entreprise a été fondée le 22.07.2020.
- Le 11.03.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton NE sous l’IDI CHE-254.556.512.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.07.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.121.542-0
IDE/TVA
CHE-254.556.512
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquérir, vendre, gérer et administrer des participations financières en tant que holding dans toutes sociétés de services, financières, commerciales et industrielles, tant en Suisse qu'à l'étranger; courtage en assurance et crédit ainsi que consulting, commercialisation et promotion de tous services et produits (pour but complet, cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sorevor SA | Neuchâtel | 14.03.2022 | 10.03.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour CEA Credits Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005982640, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
CEA Credits Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, CHE-254.556.512 (FOSC du 14.03.2022, p. 0/1005426743). "Sorevor S.A." (CHE-101.311.302) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 12.02.2024, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: HR02-1005426743, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
CEA Credits Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, CHE-254.556.512 (FOSC du 27.07.2020, p. 0/1004946113). La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint est radiée.
Organe de révision:
"Sorevor S.A." (CHE-101.311.302), à Neuchâtel.
Numéro de publication: HR01-1004946113, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
CEA Credits Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, avenue Charles-Naine 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, CHE-254.556.512. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 21.07.2020.
But:
acquérir, vendre, gérer et administrer des participations financières en tant que holding dans toutes sociétés de services, financières, commerciales et industrielles, tant en Suisse qu'à l'étranger;
courtage en assurance et crédit ainsi que consulting, commercialisation et promotion de tous services et produits (pour but complet, cf. statuts).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés:
Magalhaes Pereira Carvalho Adriana et Alves Carvalho Emanuel, tous deux du Portugal, à La Chaux-de-Fonds, chacun d'eux avec 100 parts sociales de CHF 100.
Gérants:
Magalhaes Pereira Carvalho Adriana, présidente, et Alves Carvalho Emanuel, lesquels signent collectivement à deux.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
tous moyens de transmission écrits. Selon déclaration du 21.07.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.