Renseignements sur Cavena AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cavena AG
- Cavena AG a son siège social à Luzern et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Agences de voyage et voyagistes».
- La direction de l’entreprise Cavena AG qui a été fondée le 10.02.1960, se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 12.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-101.911.755.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.02.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.005.206-6
IDE/TVA
CHE-101.911.755
CHE-116.273.573 TVA
Secteur
Agences de voyage et voyagistes
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Reise- und Speditionsunternehmung; Betrieb einer Werbeagentur sowie Vermittlung von Versicherungsverträgen und Verwaltung von Versicherungsportefeuilles; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 15.04.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cavena AG Reisen und Transporte
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cavena AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006104272, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cavena AG, in Luzern, CHE-101.911.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucherer, Jörg G., von Basel, in Meggen, Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbühl, Guido, von Oberdorf (NW) und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005634207, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cavena AG, in Luzern, CHE-101.911.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893558).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbühl, Guido, von Oberdorf (NW) und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterägeri].
Numéro de publication: HR02-1004893558, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cavena AG, in Luzern, CHE-101.911.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Hans Peter, von Buchrain, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.