Renseignements sur Carpe Domus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Carpe Domus AG
- Carpe Domus AG a son siège social à Schwarzenbach SG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 22.12.2010.
- Le 19.06.2013, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-185.683.525.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Jonschwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.068.378-9
IDE/TVA
CHE-185.683.525
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauft, baut, verkauft und verwaltet Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Carpe Domus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 925887, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Carpe Domus AG, in Wil SG, CH-320.3.068.378-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6664594).
Statutenänderung:
06.06.2013.
Sitz neu:
Jonschwil.
Domizil neu:
Wilerstrasse 7a, 9536 Schwarzenbach.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Numéro de publication: 6664594, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Carpe Domus AG, in Wil SG, CH-320.3.068.378-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 20, Publ. 5963480).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 17, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Simon, von Bütschwil, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanettoni, Donato Antonio Lorenzo, von Gommiswald, in Herdern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5963480, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Carpe Domus AG, in Wil SG, CH-320.3.068.378-9, Thuraustrasse 2, 9500 Wil , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2010.
Zweck:
Kauft, baut, verkauft und verwaltet Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adresssen..
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schönenberger, Simon, von Bütschwil, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.