Siège principal
Autre filiales (5)
Renseignements sur Carlo Bernasconi AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Carlo Bernasconi AG
- Carlo Bernasconi AG a son siège social à Bärschwil et est actif. Elle est une Filiale avec siège principal en Suisse et est active dans le secteur «Transformation de la pierre naturelle».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.02.1973.
- Le 16.09.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Carlo Bernasconi AG.
Direction (2)
Pour l'organe suprême de la société, regardez le siège principal
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.02.1973
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Bärschwil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-261.9.000.001-3
IDE/TVA
CHE-464.463.362
CHE-105.981.387 TVA
Secteur
Transformation de la pierre naturelle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Hauptsitz neu: Fabrikation, Bearbeitung, Verlegen, Verwertung von, Handel mit und Forschung in Baumaterialien jeder Art, insbesondere von Sandstein, Marmor, Granit und anderen Natursteinen, Kunststein, Quarzsanden, Steinsanden und Produkten aller Art zum Sandstrahlen sowie Ausbeutung von Steinbrüchen. Ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, ferner in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | <2004 | 15.07.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bernasconi Carlo AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Carlo Bernasconi AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005563193, Registre du commerce Soleure, (241)
Carlo Bernasconi AG, in Bärschwil, CHE-464.463.362, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1617603).
Hauptsitz in:
Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiltknecht, Christoph, von Sirnach, in Bärschwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rheinhardt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinlützel, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Saxer, Christian, von Altstätten, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Numéro de publication: 1617603, Registre du commerce Soleure, (241)
Carlo Bernasconi AG, in Bärschwil, CHE-464.463.362, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 15, Publ. 4576112).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.981.387 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-035.3.000.738-4].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiltknecht, Christoph, von Sirnach, in Bärschwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Horben, in Dietikon].
Numéro de publication: 4576112, Registre du commerce Soleure, (241)
Carlo Bernasconi AG, in Bärschwil, CH-261.9.000.001-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2006, S. 11, Publ. 3253902).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-035.3.000.738-4.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Artikel 110 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Graffenried AG Treuhand, in Bern, Revisionsstelle;
Bernasconi, Carlo S., von Magliaso und Bern, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Carlo, von Magliaso und Bern, in Greng, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Gerhard, von Oberegg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Walter, von Wahlern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luginbühl, Alfred, von Bern und Oberthal, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albisetti, Guido, von Bern und Balerna, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.