Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Candino Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.07.1994
Radiation du registre du commerce
21.09.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Herbetswil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-240.3.000.441-2
IDE/TVA
CHE-102.246.392
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an Unternehmen irgendwelcher Art, insbesondere an Unternehmen der Uhrenbranche.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | 03.12.2021 | 20.09.2023 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Neuchâtel | 29.12.2014 | 02.12.2021 | |
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | <2004 | 28.12.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Candino Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005842696, Registre du commerce Soleure, (241)
Candino Holding AG, in Herbetswil, CHE-102.246.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567949). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "H4 Holding SA", in Sion (CHE-101.260.998), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005567949, Registre du commerce Soleure, (241)
Candino Holding AG, in Herbetswil, CHE-102.246.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flores Paz, Roodny Oswaldo, guatemaltekischer Staatsangehöriger, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005348687, Registre du commerce Soleure, (241)
Candino Holding AG, in Herbetswil, CHE-102.246.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005279117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-291.782.389), in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Gil Calvino, Verónica, spanische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villeret].