Renseignements sur Caloraqua AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Caloraqua AG
- Caloraqua AG à Thun est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Caloraqua AG est actif.
- La direction de l’entreprise Caloraqua AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 09.02.1972.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.05.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Caloraqua AG est inscrite sous l’IDI CHE-106.962.027.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.02.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.002.550-4
IDE/TVA
CHE-106.962.027
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Planungs- und Ingenieurbüros der Sanitär- und Heizungsbranche sowie die Beteiligung an Unternehmen ähnlicher Art; sie kann auch Liegenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU Revipartner AG | Jegenstorf | 12.05.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONSVAL REVISIONEN GMBH | Thun | 16.05.2014 | 11.05.2023 | |
KMU Treuhandpartner AG Thun | Thun | <2004 | 15.05.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Caloraqua AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005744777, Registre du commerce Berne, (36)
Caloraqua AG, in Thun, CHE-106.962.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004563039, Registre du commerce Berne, (36)
Caloraqua AG, in Thun, CHE-106.962.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle [bisher: CEO-Control GmbH].
Numéro de publication: 2584307, Registre du commerce Berne, (36)
Caloraqua AG, in Thun, CHE-106.962.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505415). [Folgende Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.]. [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biondi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.