Renseignements sur Café Knaus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Café Knaus AG
- Café Knaus AG de Oensingen est active dans le domaine «Production de produits de boulangerie» et est actif.
- Café Knaus AG a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.07.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-114.916.213.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oensingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.008.366-0
IDE/TVA
CHE-114.916.213
Secteur
Production de produits de boulangerie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Tea-Rooms mit Bäckerei-Konditorei. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU Treuhand und Revisions AG | Bern | 19.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Café Knaus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3645853, Registre du commerce Soleure, (241)
Café Knaus AG, in Oensingen, CHE-114.916.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, Publ. 5077790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz-Huber, Maya, von Auswil, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Samuel, von Auswil, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Thomas, von Auswil, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5077790, Registre du commerce Soleure, (241)
Café Knaus AG, in Oensingen, CH-241.3.008.366-0, Hauptstrasse 70, 4702 Oensingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2009.
Zweck:
Betrieb eines Tea-Rooms mit Bäckerei-Konditorei. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'R. Knaus, Inhaber Christian Lanz-Huber', in Oensingen (CH-240.1.000.689-7), gemäss zwei Verträgen vom 10.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 4'208'316.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'396'174.24, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 2'312'142.57 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lanz-Huber, Maya, von Auswil, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PME (Petites et Moyennes Entreprises) Fiduciaire et Révisions SA, in Bern (CH-035.9.031.832-2), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.