Renseignements sur BTR Group SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BTR Group SA
- BTR Group SA est actuellement actif et est dans le secteur Services pour les banques et instituts de crédit. Le siège social se trouve à Lausanne.
- La direction de l’entreprise BTR Group SA est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 29.04.2019.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 30.05.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-137.911.994.
- Entreprises avec la même adresse: AGC SA, AGI Sàrl, AgroBio Invest Sàrl.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.04.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.184.845-4
IDE/TVA
CHE-137.911.994
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et l'administration de participations en tout genre, en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BTR Group SA
Numéro de publication: HR02-1005756149, Registre du commerce Vaud, (550)
BTR Group SA, à Lausanne, CHE-137.911.994 (FOSC du 02.05.2019, p. 0/1004621979). Tamburini Marco n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Bronner Christian, maintenant à Chéserex, et Berset Steve signent désormais individuellement.
Numéro de publication: HR01-1004621979, Registre du commerce Vaud, (550)
BTR Group SA, à Lausanne, Rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne, CHE-137.911.994. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
15 avril 2019.
But:
la société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et l'administration de participations en tout genre, en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 120'000, libéré à concurrence de CHF 60'000, divisé en 1'200 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en nature selon contrat du 15 avril 2019: 1'200 actions nominatives de CHF 100 de la société Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA (CHE-395.391.054), à Lausanne, pour CHF 60'000;
en contrepartie, il est remis 1'200 actions de CHF 1'000, libérées à concurrence de 50%.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par courrier postal ou par courriel.
Administration:
Berset Steve, de Misery-Courtion, à Lausanne, président, Bronner Christian, de Belmont-sur-Lausanne, à Mont-sur-Rolle, et Tamburini Marco, d'Italie, à Montilliez, tous trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15 avril 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.