Renseignements sur bsv-production GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de bsv-production GmbH
- bsv-production GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Production, location et distribution de films et de programmes TV. Le siège social se trouve à Näfels.
- La direction de l’entreprise bsv-production GmbH est composée de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.10.2015. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise bsv-production GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-444.731.140.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: BroncoKunst GmbH, Standbau Hug AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.03.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.4.005.343-8
IDE/TVA
CHE-444.731.140
Secteur
Production, location et distribution de films et de programmes TV
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung und Produktion von Filmen und Filmmusik sowie aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour bsv-production GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2414981, Registre du commerce Glaris, (160)
bsv-production GmbH, in Glarus Nord, CHE-444.731.140, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6873986).
Domizil neu:
Industriestrasse 22, 8752 Näfels.
Numéro de publication: 6873986, Registre du commerce Glaris, (160)
bsv-production GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.005.343-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, S. 0, Publ. 6620752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäbler, Walter, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäbler, Martin, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6620752, Registre du commerce Glaris, (160)
bsv-production GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.005.343-8, Seelmessgasse 8, 8753 Mollis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2012.
Zweck:
Planung und Produktion von Filmen und Filmmusik sowie aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bäbler, Martin, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bäbler, Walter, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.