Renseignements sur BSR Eltec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BSR Eltec AG
- BSR Eltec AG est une Société anonyme basée à Kriens. BSR Eltec AG appartient au secteur «Fabrication d’autres appareils électriques» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise BSR Eltec AG est composée de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 04.02.2019.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise BSR Eltec AG est le suivant : CHE-107.936.417.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.08.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.004.701-3
IDE/TVA
CHE-107.936.417
Secteur
Fabrication d’autres appareils électriques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verkauf, Planung, Herstellung, Inbetriebsetzung, Unterhalt, Erbringung von Dienstleistungen und Handel auf dem Gebiet der elektrischen Automation sowie der elektrotechnischen Produkte; Vergabe von Lizenzen; Uebernahme von Vertretungen; Erwerb von Grundeigentum.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trescor Treuhand Luzern AG | Luzern | 14.01.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sara Fry Treuhandberatung | Luzern | <2004 | 13.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Birrer Schalttafelbau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BSR Eltec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004557410, Registre du commerce Lucerne, (100)
BSR Eltec AG, in Kriens, CHE-107.936.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkart, Josef, von Luzern, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Daniel, von Schangnau, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1752311, Registre du commerce Lucerne, (100)
BSR Eltec AG, in Kriens, CHE-107.936.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7140054).
Domizil neu:
Langsägestrasse 2c, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trescor Treuhand Luzern AG (CHE-107.406.527), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Luzern AG (CH-100.3.015.075-6)].
Numéro de publication: 7140054, Registre du commerce Lucerne, (100)
BSR Eltec AG, in Kriens, CH-100.3.004.701-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 10, Publ. 5441420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Werner, von Luzern und Escholzmatt, in Emmetten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Daniel, von Schangnau, in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Luzern AG (CH-100.3.015.075-6), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Luzern, in Luzern (CH-100.3.015.075-6)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.