Adresse
c/o Die Falck Gruppe AG
Ledergasse 11
6004 Luzern
Renseignements sur Brazil Investment und Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Brazil Investment und Management AG
- Brazil Investment und Management AG avec son siège à Luzern est actif. Brazil Investment und Management AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 09.11.2015.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 26.10.2021.
- L’entreprise Brazil Investment und Management AG est inscrite sous l’IDI CHE-378.683.521.
- Il y a 12 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Adli Verwaltungs-AG, Bergbeizli J&C AG, Die Falck Gruppe AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Moritz Charles Louis Falck,
Philipp Gregory Leutwyler,
Hans Ulrich Leutwyler
les plus récents personnes habilitée à signer
Moritz Charles Louis Falck,
Philipp Gregory Leutwyler,
Hans Ulrich Leutwyler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.11.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.800.933-3
IDE/TVA
CHE-378.683.521
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Immobilien; Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen; Beteiligung an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Brazil Investment und Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005319936, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brazil Investment und Management AG, in Luzern, CHE-378.683.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055998).
Domizil neu:
c/o Die Falck Gruppe AG, Ledergasse 11, 6004 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1005055998, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brazil Investment und Management AG, in Luzern, CHE-378.683.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2477835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falck, Ludwig, genannt Louis, von Wil SG, Neckertal, Baden und Luzern, in Meggen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Philipp, von Lupfig, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bragança Paulista (BR), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Falck, Moritz, von Luzern, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leutwyler, Hans Ulrich, von Lupfig, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Leutwyler, Hans Ulrich, in Bragança Paulista (BR), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2477835, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brazil Investment und Management AG, in Luzern, CHE-378.683.521, c/o Falck & Cie. AG, Ledergasse 11, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2015.
Zweck:
Erwerb, Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Immobilien;
Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen;
Beteiligung an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 04.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leutwyler, Philipp, von Lupfig, in Bragança Paulista (BR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Falck, Ludwig, genannt Louis, von Wil SG, Neckertal, Baden und Luzern, in Meggen, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Leutwyler, Hans Ulrich, von Lupfig, in Bragança Paulista (BR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.