Adresse
c/o P. Guignard, notaire
Avenue Haldimand 13
1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements sur Bourse Française d'Yverdon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bourse Française d'Yverdon
- Bourse Française d'Yverdon avec son siège à Yverdon-les-Bains est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Bourse Française d'Yverdon est actif.
- La direction de l’organisation Bourse Française d'Yverdon qui a été fondée le 24.05.1946, se compose de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.01.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-100.423.329.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Mireille Petermann Amado Ribeiro,
Françoise Bader,
Séverine Lemasson Ledoux,
Pierre-Olivier Heller,
Jean Mermod
les plus récents personnes habilitée à signer
Mireille Petermann Amado Ribeiro,
Pierre-Olivier Heller,
Jean Mermod
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.05.1946
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.174.368-5
IDE/TVA
CHE-100.423.329
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but de venir en aide à l'Eglise Réformée de France, par l'octroi de secours à des théologiens et des pasteurs français; des secours peuvent également être versés à des théologiens ou pasteurs suisses exerçant leur ministère en France dans l'Eglise réformée (pour but complet cf. acte de fondation)
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIDYVER SA, experts-comptables diplômés, succursale du Mont-sur-Lausanne | Le Mont-sur-Lausanne | 14.01.2010 | 24.02.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bourse française d'Yverdon
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bourse Française d'Yverdon
Numéro de publication: HR02-1005937003, Registre du commerce Vaud, (550)
Bourse française d'Yverdon, à Yverdon-les-Bains, CHE-100.423.329 (FOSC du 09.10.2019, p. 0/1004734119). Guignard Pierre n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouveau membre du conseil de fondation:
Petermann Amado Ribeiro Mireille, de Lignerolle, à Lutry, secrétaire caissière, avec signature collective à deux. Lemasson (nom d'usage Ledoux) Séverine est maintenant à Lignerolle.
Numéro de publication: HR02-1004734119, Registre du commerce Vaud, (550)
Bourse française d'Yverdon, à Yverdon-les-Bains, CHE-100.423.329 (FOSC du 30.05.2014, p. 0/1529303). Martinet Edith et Visinand Anne Lise, inscrites sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation.
Nouveaux membres du conseil de fondation sans signature:
Bader Françoise, de Langenbruck, à Yverdon-les-Bains, et Lemasson (nom d'usage Ledoux) Séverine, de France, à Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: 1529303, Registre du commerce Vaud, (550)
Bourse française d'Yverdon, à Yverdon-les-Bains, CHE-100.423.329, fondation (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Acte de fondation modifié le 27 mars 2014.
Nouveau but:
la fondation a pour but de venir en aide à l'Eglise Réformée de France, par l'octroi de secours à des théologiens et des pasteurs français;
des secours peuvent également être versés à des théologiens ou pasteurs suisses exerçant leur ministère en France dans l'Eglise réformée (pour but complet cf. acte de fondation)
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.