Renseignements sur Bopp Reit- und Pensionsstall AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bopp Reit- und Pensionsstall AG
- Bopp Reit- und Pensionsstall AG est active dans le secteur «Autre services dans l'éducation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Würenlos.
- La direction de l’entreprise Bopp Reit- und Pensionsstall AG est composée de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.07.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Bopp Reit- und Pensionsstall AG est le suivant : CHE-106.503.458.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.09.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Würenlos
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.008.599-9
IDE/TVA
CHE-106.503.458
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf, Zucht und Haltung von Pferden, Durchführung von Reitsport-Veranstaltungen, Vermietung von Pferdeboxen sowie Erteilen von Reitunterricht; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten und vermieten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen | Wettingen | <2004 | 04.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bopp Reit- und Pensionsstall AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4358099, Registre du commerce Argovie, (400)
Bopp Reit- und Pensionsstall AG, in Würenlos, CHE-106.503.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6704754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bopp, Daniel, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, René, von Winterthur, in Lommis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Jasmin, von Zürich, in Lommis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Sergio, von Winterthur, in Lommis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6704754, Registre du commerce Argovie, (400)
Bopp Reit- und Pensionsstall AG, in Würenlos, CH-400.3.008.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2000, S. 5525).
Statutenänderung:
22.05.2012. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Bopp Reit- und Pensionsstall AG, in W ü r e n l o s , Kauf, Verkauf, Zucht und Haltung von Pferden usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.1999, S. 709).Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bopp, Hans, von Wettingen, in Würenlos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bopp, Urs, von Wettingen, in Würenlos, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bopp, Alice, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bopp, Matthias, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler Treuhand- und Revisions-AG, in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp, Daniel, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen, in Wettingen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.