Renseignements sur Bondat SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bondat SA
- Bondat SA est une Société anonyme basée à Vernier. Bondat SA appartient au secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 17.04.1969 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 26.06.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.200.642.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vernier
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.380.983-3
IDE/TVA
CHE-103.200.642
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes activités dans le domaine immobilier (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gestoval Société Fiduciaire SA | Carouge (GE) | 12.11.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Abacompte SA, Société Fiduciaire | Genève | 20.01.2010 | 05.08.2020 | |
FID'AM RUEGG PELLARIN | Plan-les-Ouates | 21.03.2006 | 19.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jean-François Bondat SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bondat SA
Numéro de publication: HR02-1005778431, Registre du commerce Genève, (660)
Bondat SA, à Vernier, CHE-103.200.642 (FOSC du 23.12.2020, p. 0/1005056986). Bondat Christian n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Bondat Julien et Bondat Valentin sont radiés.
Administration:
Cañizares Saldaña Francisco, jusqu'ici en outre directeur, nommé président et Depensaz Laurent, jusqu'ici en outre directeur, lesquels signent désormais individuellement;
leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.
Numéro de publication: HR02-1005056986, Registre du commerce Genève, (660)
Bondat SA, à Vernier, CHE-103.200.642 (FOSC du 12.11.2020, p. 0/1005021745). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 10.12.2020.
Numéro de publication: HR02-1005021745, Registre du commerce Genève, (660)
Bondat SA, à Vernier, CHE-103.200.642 (FOSC du 06.08.2020, p. 0/1004953361).
Organe de révision:
Gestoval Société Fiduciaire SA (CHE-103.325.462), à Carouge (GE).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.