Renseignements sur Bois Initial SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bois Initial SA
- Bois Initial SA a son siège social à Morges, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Bois Initial SA est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.04.2006.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.01.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.906.675.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Alexandre Gay Ingénieurs Sàrl, Balance4sens Sàrl, FINGO Solutions SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.04.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.047.051-3
IDE/TVA
CHE-112.906.675
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la conception, le calcul, la gestion financière et la planification de tous types d'ouvrages de génie civil, de constructions et de structures, notamment en bois, la direction technique et générale de travaux, l'expertise, les conseils et traductions techniques dans le domaine de la construction, ainsi que toute activité dans le domaine de l'assurance qualité en protection incendie (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Experaudit SA | Genève | 04.02.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Experco Audit et Conseil SA | Chavannes-de-Bogis | 09.06.2010 | 03.02.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bois Initial Sàrl
- Charpente Concept T. Büchi et R. Emery Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bois Initial SA
Numéro de publication: HR02-1005654446, Registre du commerce Vaud, (550)
Bois Initial SA, à Morges, CHE-112.906.675 (FOSC du 11.06.2019, p. 0/1004648351). La signature de Menez Antoine est radiée. Signature collective à deux est conférée à Legrand Rémy, de France, à Glières-Val-de-Borne (France).
Numéro de publication: HR02-1004648351, Registre du commerce Vaud, (550)
Bois Initial SA, à Morges, CHE-112.906.675 (FOSC du 16.08.2018, p. 0/4419331). La signature de Passerini Simeon est radiée.
Numéro de publication: 4419331, Registre du commerce Vaud, (550)
Bois Initial SA, à Morges, CHE-112.906.675 (FOSC du 19.04.2018, p. 0/4182499). Signature collective à deux est conférée à Menez Antoine, de France, à Vanzy (France), et Passerini Simeon, d'Andelfingen, à Romanel-sur-Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.