Adresse
Route de Fribourg 15, Centre commercial La Jonction
1723 Marly
Renseignements sur Boin Frères-Pendules Selva SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Boin Frères-Pendules Selva SA
- Boin Frères-Pendules Selva SA a son siège social à Marly, est actif et est active dans le domaine «Commerce de détail par correspondance et par Internet».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.05.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Boin Frères-Pendules Selva SA est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-101.725.425.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Marly
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.136.735-8
IDE/TVA
CHE-101.725.425
CHE-116.354.556 TVA
Secteur
Commerce de détail par correspondance et par Internet
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Importation, exportation, achat, vente et commerce de produits d'horlogerie, de pendulerie, d'outillage et autres articles de hobby, en particulier des articles "Selva".
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revex SA | Granges-Paccot | 14.06.2016 | 31.01.2023 | |
GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot | <2004 | 13.06.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gebrueder Boin -Selva Uhren AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Boin Frères-Pendules Selva SA
Numéro de publication: HR02-1006042563, Registre du commerce Fribourg, (217)
Boin Frères-Pendules Selva SA , à Marly, CHE-101.725.425 (FOSC du 01.02.2023, p. 0/1005666940).
Personne radiée:
Steinbrück geb. Fanselow Manuela Lieselotte Hildegard, directrice, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005666940, Registre du commerce Fribourg, (217)
Boin Frères-Pendules Selva SA , à Marly, CHE-101.725.425 (FOSC du 27.06.2019, p. 0/1004661264).
Personne radiée:
Revex SA (CHE-114.714.738), organe de révision. Selon déclaration du 14.12.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numéro de publication: HR02-1004661264, Registre du commerce Fribourg, (217)
Boin Frères-Pendules Selva SA , à Marly, CHE-101.725.425 (FOSC du 21.08.2017, p. 0/3705409).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la Fournitures et outils d'horlogerie Furka S.A. (CHE-107.768.769), à Marly, selon contrat de fusion du 06.06.2019 et bilan au 31.12.2018, présentant des actifs de CHF 100'000, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 81'430.37. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert de la société transferante. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que l'actionnaire unique de la société transférante reçoit les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.