Renseignements sur BMB Finanz GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BMB Finanz GmbH
- BMB Finanz GmbH a son siège social à Seengen, est actif et est active dans le domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite».
- La direction de l’entreprise BMB Finanz GmbH qui a été fondée le 29.10.2020, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.05.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-224.643.230.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.10.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Seengen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.448.227-6
IDE/TVA
CHE-224.643.230
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die neutrale, gesellschaftsunabhängige Versicherungs-, Finanz-, Vorsorge-, Anlage- und Steuerberatung, Dienstleistungen im Treuhandbereich, Abschluss und Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten sowie die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Geselischaft ist befugt, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vorzunehmen sowie Garantien und Bürgschaft für Tochtergesellschaften und Dritte einzugehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BMB Finanz GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005739653, Registre du commerce Argovie, (400)
BMB Finanz GmbH, in Seengen, CHE-224.643.230, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Rudolf, von Dintikon, in Dintikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Martin, von Uerkheim, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005618511, Registre du commerce Argovie, (400)
BMB Finanz GmbH, in Seengen, CHE-224.643.230, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manz, Georg, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Martin, von Uerkheim, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würgler, Rudolf, von Dintikon, in Dintikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005013996, Registre du commerce Argovie, (400)
BMB Finanz GmbH, in Seengen, CHE-224.643.230, Unterdorfstrasse 2, 5707 Seengen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die neutrale, gesellschaftsunabhängige Versicherungs-, Finanz-, Vorsorge-, Anlage- und Steuerberatung, Dienstleistungen im Treuhandbereich, Abschluss und Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten sowie die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Geselischaft ist befugt, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vorzunehmen sowie Garantien und Bürgschaft für Tochtergesellschaften und Dritte einzugehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.10.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bolliger, Martin, von Uerkheim, in Seengen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Manz, Georg, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bellwald, Christophorus, von Ferden, in Ferden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.