Renseignements sur Bischofberger-Optik GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bischofberger-Optik GmbH
- Bischofberger-Optik GmbH a son siège social à Winterthur, est actif et est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- L’entreprise a été fondée en 25.06.2007 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.09.2017.
- L'IDE déclaré est CHE-113.701.153.
- Dans la base de données de l'IPI, on trouve actuellement 2 marques ou demandes de l'entreprise Bischofberger-Optik GmbH.
- Matinee Beratung / Begleitung von Katrin A. Bischofberger, Soiree Hochzeitszeremonien von Katrin A. Bischofberger sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Winterthur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.035.771-3
IDE/TVA
CHE-113.701.153
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Augenoptikergeschäftes. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aeberli Treuhand AG | Zürich | 14.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
BiOwell | 24.09.2018 | actif | 71037/2018 |
09.04.2018 | actif | 71036/2018 |
Dernières notifications FOSC pour Bischofberger-Optik GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3738317, Registre du commerce Zurich, (20)
Bischofberger-Optik GmbH, in Winterthur, CHE-113.701.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592951).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauber, Elisabeth, von Winterthur, in Flaach, mit Einzelprokura, [bisher: Gisler, Elisabeth].
Numéro de publication: 2592951, Registre du commerce Zurich, (20)
Bischofberger-Optik GmbH, in Winterthur, CHE-113.701.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1315863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger-Iten, Karin, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bischofberger, Rudolf, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Roger Rainer, von Schwellbrunn, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Gisler, Elisabeth, von Winterthur, in Flaach, mit Einzelprokura;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6)].
Numéro de publication: 1315863, Registre du commerce Zurich, (20)
Bischofberger-Optik GmbH, in Winterthur, CHE-113.701.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 26, Publ. 5197124).
Statutenänderung:
20.01.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger-Iten, Karin, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Seuzach];
Frischknecht, Roger Rainer, von Schwellbrunn, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Rudolf, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.