Renseignements sur Biorec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Biorec AG
- Biorec AG a son siège social à Regensdorf et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Recycling».
- L’entreprise a été fondée le 16.12.1974.
- Le 02.05.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-100.584.955.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.1974
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Regensdorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.005.883-5
IDE/TVA
CHE-100.584.955
Secteur
Recycling
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel, Verarbeitung und Verwertung von Biomassen-Materialien (wie Altholz, Klärschlamm und ähnliche Materialien); kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario Marazza Sagl | Minusio | 02.05.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Roger Ruffieux Treuhand | Bülach | <2004 | 01.05.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Betonstein Bigenthal AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Biorec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005462147, Registre du commerce Zurich, (20)
Biorec AG, in Regensdorf, CHE-100.584.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roger Ruffieux Treuhand (CHE-104.018.353), in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studio Fiduciario Marazza Sagl (CHE-109.806.530), in Minusio, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3855761, Registre du commerce Zurich, (20)
Biorec AG, in Regensdorf, CHE-100.584.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mori, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Castello d'Agogna (I) (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Beat, von Menzingen, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer, Reto, von Jona, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Dr. Thomas, von Zollikon, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdinoci, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Viadana (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angelino, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Viadana (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morini, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roger Ruffieux Treuhand (CHE-104.018.353), in Bülach, Revisionsstelle [bisher: Roger Ruffieux Treuhand].
Numéro de publication: 6360716, Registre du commerce Zurich, (20)
Biorec AG, in Regensdorf, CH-020.3.005.883-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 26, Publ. 4538904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricchi, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (I), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdinoci, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Viadana (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.