Renseignements sur Meinofenwerk Biofire AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Meinofenwerk Biofire AG
- Meinofenwerk Biofire AG a son siège social à Baar et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication d’autres machines et parties desquelles».
- Meinofenwerk Biofire AG a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 08.02.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZG est le suivant: CHE-114.854.894.
- À la même adresse il existe 17 autres entreprises actives. Cela comprend: AD Technology Solutions AG, Alpina24 AG, Arencom AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Baar
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.033.367-1
IDE/TVA
CHE-114.854.894
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Vertrieb und die Beratung im Bereich von Speicherkaminen, Grundöfen und Kachelöfen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Zug | 08.03.2012 | 07.11.2016 | |
Juris Treuhand AG | Zug | 12.05.2009 | 07.03.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Biofire Schweiz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Meinofenwerk Biofire AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005956074, Registre du commerce Zoug, (170)
Meinofenwerk Biofire AG, in Baar, CHE-114.854.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rapp, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005697556, Registre du commerce Zoug, (170)
Biofire Schweiz AG, in Baar, CHE-114.854.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157562).
Statutenänderung:
25.01.2023.
Firma neu:
Meinofenwerk Biofire AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Vertrieb und die Beratung im Bereich von Speicherkaminen, Grundöfen und Kachelöfen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: HR02-1004476531, Registre du commerce Zoug, (170)
Biofire Schweiz AG, in Baar, CHE-114.854.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149429).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Abele, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.