Renseignements sur Bio Casa 5 Stelle SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bio Casa 5 Stelle SA
- Bio Casa 5 Stelle SA est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de produits alimentaires. Le siège social se trouve à Seon.
- La direction de l’entreprise Bio Casa 5 Stelle SA est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 08.10.1982.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 28.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Bio Casa 5 Stelle SA.
- À la même adresse comme Bio Casa 5 Stelle SA il sont inscrits 7 autres entreprises actives Cela comprend: Bio Development AG, Bio Partner Gruppe AG, Bio Partner Renaissance AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.10.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Seon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-500.3.001.079-9
IDE/TVA
CHE-101.358.054
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Naturprodukten aller Art, insbesondere mit biologisch angebauten Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 06.04.2021 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
REBEFID Sagl | Bellinzona | 24.04.2014 | 05.04.2021 | |
Fidetim SA | Bellinzona | 07.07.2010 | 23.04.2014 | |
SB Revisioni di Emidio Borradori | Bellinzona | 18.11.2009 | 06.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bio Casa 5 Stelle SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005780582, Registre du commerce Argovie, (400)
Bio Casa 5 Stelle SA, in Seon, CHE-101.358.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692609).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Renaissance Köniz AG, in Köniz (CHE-435.322.498), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'153'163.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'096'322.72 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numéro de publication: HR02-1005692609, Registre du commerce Argovie, (400)
Bio Casa 5 Stelle SA, in Seon, CHE-101.358.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605719).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Jesse Fredy, von Solothurn, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].
Numéro de publication: HR02-1005605719, Registre du commerce Argovie, (400)
Bio Casa 5 Stelle SA, in Seon, CHE-101.358.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Manuela Evelyne, von Fischenthal, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Thomas, von Horriwil, in Oberbipp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Andreas, von Nesslau, in Hallwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angst, Jesse Fredy, von Solothurn, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeler, Rudolf Paul, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.