Renseignements sur Bildungsnische GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bildungsnische GmbH
- Bildungsnische GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Dübendorf. Bildungsnische GmbH appartient au secteur «Autres activités sociales» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.03.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-140.961.372.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.03.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Dübendorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.061.146-8
IDE/TVA
CHE-140.961.372
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Sozialpädagogischen Bereich, insbesondere Anbieten von Timeout-Plätzen und einem temporären Bildungsangebot für Jugendliche sowie Beratung, Coaching und Weiterbildungen im schulischen Kontext und Elterncoaching. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bildungsnische GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005433177, Registre du commerce Zurich, (20)
Bildungsnische GmbH, in Dübendorf, CHE-140.961.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941391).
Domizil neu:
Marktgasse 13, 8600 Dübendorf.
Numéro de publication: HR02-1004941391, Registre du commerce Zurich, (20)
Bildungsnische GmbH, in Dübendorf, CHE-140.961.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, S.0, Publ. 3434807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Astrid Marie, von Amden, in Dietlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rion, Sandra, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Fällanden];
Benes-Giger, Flavia, von Nesslau, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3434807, Registre du commerce Zurich, (20)
Bildungsnische GmbH, in Dübendorf, CHE-140.961.372, Schulhausstrasse 27, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Sozialpädagogischen Bereich, insbesondere Anbieten von Timeout-Plätzen und einem temporären Bildungsangebot für Jugendliche sowie Beratung, Coaching und Weiterbildungen im schulischen Kontext und Elterncoaching. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rion, Sandra, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gmür, Astrid Marie, von Amden, in Dietlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.