Renseignements sur bigger & partner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de bigger & partner
- bigger & partner est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Stallikon.
- L’entreprise a été fondée en 18.11.2010 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.12.2016.
- L'IDE déclaré est CHE-116.224.988.
- À la même adresse comme bigger & partner il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Compliance Office GmbH, urs bigger consulting. & eventra..
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.11.2010
Forme juridique
Société en nom collectif
Siège social de l'entreprise
Stallikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.2.006.496-5
IDE/TVA
CHE-116.224.988
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unternehmensberatung, Anbieten von Dienstleistungen sowie Durchführen von Aus- und Weiterbildungen vorwiegend in den Bereichen Legal & Compliance, Corporate Governance als auch Corporate Secretary Services. Beratungstätigkeit, Rekrutierung und Vermittlung von Personal für Finanzintermediäre und andere Dienstleistungs- sowie Handelsunternehmen. Beteiligungen an und Kooperationen mit anderen Unternehmen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- bigger & taufer
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour bigger & partner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3239773, Registre du commerce Zurich, (20)
bigger & partner, in Zürich, CHE-116.224.988, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730030).
Sitz neu:
Stallikon.
Domizil neu:
Im Gjuch 16, 8143 Stallikon.
Numéro de publication: 6730030, Registre du commerce Zurich, (20)
bigger & taufer, in Zürich, CH-020.2.006.496-5, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 22, Publ. 5907370).
Firma neu:
bigger & partner.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taufer, Martin, von Zürich, in Herrliberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Urs, von Vilters-Wangs, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bigger-Greinz, Anita Christine, österreichische Staatsangehörige, in Stallikon, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5907370, Registre du commerce Zurich, (20)
bigger & taufer, in Zürich, CH-020.2.006.496-5, Claridenstrasse 22, 8002 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.11.2010.
Zweck:
Unternehmensberatung, Anbieten von Dienstleistungen sowie Durchführen von Aus- und Weiterbildungen vorwiegend in den Bereichen Legal & Compliance, Corporate Governance als auch Corporate Secretary Services. Beratungstätigkeit, Rekrutierung und Vermittlung von Personal für Finanzintermediäre und andere Dienstleistungs- sowie Handelsunternehmen. Beteiligungen an und Kooperationen mit anderen Unternehmen.
Eingetragene Personen:
Taufer, Martin, von Zürich, in Herrliberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigger, Urs, von Vilters-Wangs, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.