Adresse
Route de Saint-Saphorin 1
1126 Vaux-sur-Morges
Renseignements sur BG agriculture SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BG agriculture SA
- BG agriculture SA a son siège social à Vaux-sur-Morges et est actif. Elle opère dans le domaine «Agriculture (diverse)».
- La direction de l’entreprise BG agriculture SA qui a été fondée le 15.12.2020, se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 29.01.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- BG agriculture SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-388.152.544.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vaux-sur-Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.193.765-4
IDE/TVA
CHE-388.152.544
Secteur
Agriculture (diverse)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la production et la commercialisation de produits agricoles (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BG agriculture SA
Numéro de publication: HR02-1005946752, Registre du commerce Vaud, (550)
BG agriculture SA, à Vaux-sur-Morges, CHE-388.152.544 (FOSC du 17.02.2023, p. 0/1005681754). Guignard Gérard et Gebhard Johann ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Monnet Axel, de et à Grancy, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005681754, Registre du commerce Vaud, (550)
BG agriculture SA, à Vaux-sur-Morges, CHE-388.152.544 (FOSC du 18.12.2020, p. 0/1005052476). Gebhard Marie-Laure, inscrite sans signature, Gebhard Claude Alain et Gebhard Marie-Claire, dont la signature est radiée, ne sont plus administrateurs. Gebhard Gilles et Gebhard Johann engagent désormais la société par leur signature collective à deux. Guignard Gérard, de L'Abbaye, à Molondin, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1005052476, Registre du commerce Vaud, (550)
BG agriculture SA, à Vaux-sur-Morges, Route de Saint-Saphorin 1, 1126 Vaux-sur-Morges, CHE-388.152.544. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
7 décembre 2020.
But:
la société a pour but la production et la commercialisation de produits agricoles (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Gebhard Claude Alain, de Köniz, à Vaux-sur-Morges, président, Gebhard Marie-Claire, de et à Vaux-sur-Morges, tous deux avec signature collective à deux, Gebhard Gilles, à Vaux-sur-Morges, Gebhard Marie-Laure, à Péry-La Heutte, les deux de Köniz, et Gebhard Johann, de Vaux-sur-Morges, à Genolier, tous trois sans signature. Selon déclaration du 7 décembre 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.